CARLO CONSTANZIA DI COSTIGLIOLE
Informe ejecutivo de CARLO CONSTANZIA DI COSTIGLIOLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARLO CONSTANZIA DI COSTIGLIOLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERNAUTA GRAFICAS Y ROTULACION SL | Socio Unico | 02/08/2022 | |
SERNAUTA GRAFICAS Y ROTULACION SL | Administrador Unico | 02/08/2022 |
VINCULACIONES DE CARLO CONSTANZIA DI COSTIGLIOLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLO CONSTANZIA DI COSTIGLIOLE
Empresa: VOCALCOM TECHNOLOGY SA
Apoderado
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36804 , F 156, S 8, H M 659078, I/A 18 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-28
Empresa: VOCALCOM TECHNOLOGY SA
Consejero Delegado
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Consejero
- Carlo Constanzia Di Costigliole
- Navio Sanz Alfonso Javier
Presidente
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36804 , F 155, S 8, H M 659078, I/A 17 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Empresa: SERNAUTA GRAFICAS Y ROTULACION SL
Administrador Unico
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41291 , F 67, S 8, H M 731899, I/A 2 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: SERNAUTA GRAFICAS Y ROTULACION SL
Socio Único
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41291 , F 67, S 8, H M 731899, I/A 2 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: VOCALCOM TECHNOLOGY SA
Consejero Delegado
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Consejero
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Presidente
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36804 , F 154, S 8, H M 659078, I/A 12 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: VOCALCOM TECHNOLOGY SA
Apoderado
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36804 , F 152, S 8, H M 659078, I/A 10 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: VOCALCOM TECHNOLOGY SA
Consejero Delegado
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Consejero
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Presidente
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36804 , F 152, S 8, H M 659078, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: VOCALCOM TECHNOLOGY SA
Consejero Delegado
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Consejero
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Presidente
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36804 , F 151, S 8, H M 659078, I/A 7 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Empresa: VOCALCOM TECHNOLOGY SA
Consejero
Presidente
- Carlo Constanzia Di Costigliole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45321 , F 81, S 8, H B 122070, I/A 60 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Información de CARLO CONSTANZIA DI COSTIGLIOLE
Mostramos los datos de CARLO CONSTANZIA DI COSTIGLIOLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLO CONSTANZIA DI COSTIGLIOLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos