CARLES TORT ROGER
Informe ejecutivo de CARLES TORT ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARLES TORT ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANTPUR SL | Apoderado | 24/01/2019 | 24/09/2024 |
NOVOLEDS SL | Apoderado | 08/09/2011 | 14/10/2014 |
VINCULACIONES DE CARLES TORT ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLES TORT ROGER
Empresa: PLANTPUR SL
Apoderado
- Carles Tort Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 19631, I/A 8 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-25
Empresa: PLANTPUR SL
Apoderado
- Carles Tort Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 999 , F 197, S 8, H L 19631, I/A 4 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-25
Empresa: NOVOLEDS SL
Apoderado
- Carles Tort Roger
- Puig Godes Jordi
- Vidal Brugues Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42802 , F 103, S 8, H B 123859, I/A 6 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
Información de CARLES TORT ROGER
Mostramos los datos de CARLES TORT ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLES TORT ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos