CARLES FREIXAS SEBASTIA
Informe ejecutivo de CARLES FREIXAS SEBASTIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARLES FREIXAS SEBASTIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REESE SOLAR SL | Liquidador | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
AUSA COMPTABLE SL | Administrador Solidario | 03/03/2020 | 25/05/2020 |
VINCULACIONES DE CARLES FREIXAS SEBASTIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLES FREIXAS SEBASTIA
Empresa: REESE SOLAR SL
Liquidador
- Carles Freixas Sebastia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41711 , F 221, S 8, H B 394210, I/A 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: REESE SOLAR SL
Administrador Unico
Liquidador
- Carles Freixas Sebastia
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41711 , F 221, S 8, H B 394210, I/A 11 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: AUSA COMPTABLE SL
Administrador Solidario
- Carles Freixas Sebastia
- Carles Tort Francesc Xavier
- Claramunt Audinis Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34177 , F 68, S 8, H B 50554, I/A 16 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-08
Empresa: AUSA COMPTABLE SLP
Administrador Solidario
- Carles Freixas Sebastia
- Carles Tort Francesc Xavier
- Claramunt Audinis Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23207 , F 196, S 8, H B 50554, I/A 13 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-08
Información de CARLES FREIXAS SEBASTIA
Mostramos los datos de CARLES FREIXAS SEBASTIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLES FREIXAS SEBASTIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos