CARLA NICOLE ALBA HERNANDEZ
Informe ejecutivo de CARLA NICOLE ALBA HERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARLA NICOLE ALBA HERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMAZCO INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado Solidario | 28/12/2023 | |
ATLANTIA TRIUNFO SL | Apoderado Solidario | 27/12/2023 | |
ZAMON INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 23/12/2023 | |
URBAN AXIS SL | Apoderado Solidario | 18/12/2023 |
VINCULACIONES DE CARLA NICOLE ALBA HERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLA NICOLE ALBA HERNANDEZ
Empresa: INMAZCO INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Apoderado Solidario
- Carla Nicole Alba Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47627 , F 178, S 8, H B 557569, I/A 8 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: ZAMON INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Carla Nicole Alba Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48633 , F 93, S 8, H B 590790, I/A 5 (23/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-08
Empresa: ATLANTIA TRIUNFO SL
Apoderado Solidario
- Carla Nicole Alba Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48349 , F 140, S 8, H B 580997, I/A 6 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-08
Empresa: URBAN AXIS SL
Apoderado Solidario
- Carla Nicole Alba Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48924 , F 37, S 8, H B 601221, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Información de CARLA NICOLE ALBA HERNANDEZ
Mostramos los datos de CARLA NICOLE ALBA HERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLA NICOLE ALBA HERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos