CARL WILLY MONIQUE DIRK CRAEN
Informe ejecutivo de CARL WILLY MONIQUE DIRK CRAEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARL WILLY MONIQUE DIRK CRAEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XBLUE DIGITAL SCHOOL SL | Liquidador | 03/04/2024 | 03/04/2024 |
XBLUE DIGITAL SCHOOL SL | Administrador Unico | 29/04/2021 | 03/04/2024 |
DIGICAL INVEST SPAIN SL | Administrador Unico | 20/10/2022 | 22/03/2024 |
VINCULACIONES DE CARL WILLY MONIQUE DIRK CRAEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARL WILLY MONIQUE DIRK CRAEN
Empresa: XBLUE DIGITAL SCHOOL SL
Liquidador
- Carl Willy Monique Dirk Craen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47790 , F 39, S 8, H B 562313, I/A 2 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-08
Empresa: XBLUE DIGITAL SCHOOL SL
Administrador Unico
- Carl Willy Monique Dirk Craen
Liquidador
- Carl Willy Monique Dirk Craen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47790 , F 39, S 8, H B 562313, I/A 2 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-08
Empresa: DIGICAL INVEST SPAIN SL
Administrador Unico
- Carl Willy Monique Dirk Craen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48491 , F 56, S 8, H B 585778, I/A 4 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-08
Empresa: DIGICAL INVEST SPAIN SL
Administrador Unico
- Carl Willy Monique Dirk Craen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48491 , F 54, S 8, H B 585778, I/A 1 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-08
Empresa: XBLUE DIGITAL SCHOOL SL
Administrador Unico
- Carl Willy Monique Dirk Craen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47790 , F 38, S 8, H B 562313, I/A 1 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Información de CARL WILLY MONIQUE DIRK CRAEN
Mostramos los datos de CARL WILLY MONIQUE DIRK CRAEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARL WILLY MONIQUE DIRK CRAEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos