CARITG CIRERA ANDREU
Informe ejecutivo de CARITG CIRERA ANDREU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARITG CIRERA ANDREU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLACK MIRROR MULTIMEDIA SL | Administrador Solidario | 26/05/2015 | |
MASSIVE DYNAMIC MULTIMEDIA SL | Administrador Solidario | 20/04/2011 |
VINCULACIONES DE CARITG CIRERA ANDREU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARITG CIRERA ANDREU
Empresa: CAPSULE MULTIMEDIA CORPORATION SL
Administrador Concursal
Consejero
- Caritg Cirera Andreu
- INVEREADY ASSET MANAGEMENT SGEIC SA
- Miquel Gutierrez Sergi
- Sole Canet Oriol
- Tarda Romeu David
Presidente
REP.ADM.CONC
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44224 , F 201, S 8, H B 450133, I/A 10 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Empresa: PATATABRAVA SL
Liquidador
- Caritg Cirera Andreu
- Sole Canet Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39342 , F 77, S 8, H B 346495, I/A 6 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Empresa: PATATABRAVA SL
Administrador Solidario
- Caritg Cirera Andreu
- Sole Canet Oriol
Liquidador
- Caritg Cirera Andreu
- Sole Canet Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39342 , F 77, S 8, H B 346495, I/A 6 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Empresa: CAPSULE MULTIMEDIA CORPORATION SL
Consejero
- Caritg Cirera Andreu
- INVEREADY ASSET MANAGEMENT SGEIC SA
- Miquel Gutierrez Sergi
- Sole Canet Oriol
- Tarda Romeu David
Director General
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44224 , F 197, S 8, H B 450133, I/A 6 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-08
Empresa: CAPSULE MULTIMEDIA CORPORATION SL
Administrador Solidario
- Caritg Cirera Andreu
- Sole Canet Oriol
- Tarda Romeu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44224 , F 197, S 8, H B 450133, I/A 6 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-08
Empresa: BCN2U MOBILE SOFTWARE SL
Liquidador
- Arjo Lazaro Manel
- Caritg Cirera Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42424 , F 57, S 8, H B 407585, I/A 6 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Empresa: BCN2U MOBILE SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Arjo Lazaro Manuel
- Caritg Cirera Andreu
Liquidador
- Arjo Lazaro Manel
- Caritg Cirera Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42424 , F 57, S 8, H B 407585, I/A 6 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Empresa: BLACK MIRROR MULTIMEDIA SL
Administrador Solidario
- Caritg Cirera Andreu
- Sole Canet Oriol
- Tarda Romeu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44836 , F 19, S 8, H B 468931, I/A 1 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-08
Empresa: CAPSULE MULTIMEDIA CORPORATION SL
Administrador Solidario
- Caritg Cirera Andreu
- Sole Canet Oriol
- Tarda Romeu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44224 , F 194, S 8, H B 450133, I/A 1 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-08
Empresa: BCN2U MOBILE SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Arjo Lazaro Manuel
- Caritg Cirera Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42424 , F 56, S 8, H B 407585, I/A 4 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-08
VER MAS ACTOS
Información de CARITG CIRERA ANDREU
Mostramos los datos de CARITG CIRERA ANDREU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARITG CIRERA ANDREU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos