CARIÑENA TORTOSA PEDRO
Informe ejecutivo de CARIÑENA TORTOSA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARIÑENA TORTOSA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVARRA GESTION DEL AGUA SA | Secretario No Consejero | 13/12/2016 | 21/04/2022 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AGUAS DE NAVARRA SA | Secretario No Consejero | 14/03/2016 | 03/03/2022 |
NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO SA | Vicesecretario No Consejero | 22/09/2020 | 05/10/2021 |
VINCULACIONES DE CARIÑENA TORTOSA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARIÑENA TORTOSA PEDRO
Empresa: NAVARRA GESTION DEL AGUA SA
Secretario No Consejero
- Cariñena Tortosa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752 , F 169, S 8, H NA 34756, I/A 15 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-31
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Cariñena Tortosa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719 , F 205, S 8, H NA 34103, I/A 32 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-31
Empresa: NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO SA
Consejero
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Cariñena Tortosa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1701 , F 185, S 8, H TO 37050, I/A 24 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-45
Empresa: NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Cariñena Tortosa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1701 , F 184, S 8, H TO 37050, I/A 21 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-45
Empresa: NAVARRA GESTION DEL AGUA SA
Secretario No Consejero
- Cariñena Tortosa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752 , F 165, S 8, H NA 34756, I/A 5 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-31
Secretario No Consejero
- Cariñena Tortosa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719 , F 194, S 8, H NA 34103, I/A 8 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-31
Información de CARIÑENA TORTOSA PEDRO
Mostramos los datos de CARIÑENA TORTOSA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARIÑENA TORTOSA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos