CARDOSO LOPEZ MARIA LOURDES
Informe ejecutivo de CARDOSO LOPEZ MARIA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARDOSO LOPEZ MARIA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO STRENIA SL | Apoderado | 05/02/2013 | |
UZALIA SERVICIOS AUXILIARES SL | Administrador Unico | 05/11/2009 | |
VIVENDA CONSULTORA INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 02/10/2009 |
VINCULACIONES DE CARDOSO LOPEZ MARIA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDOSO LOPEZ MARIA LOURDES
Empresa: INVERSIONES LUMIMA SL
Administrador Unico
- Cardoso Lopez Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 166, S 8, H C 50573, I/A 3 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-15
Empresa: INVERSIONES LUMIMA SL
Administrador Unico
- Cardoso Lopez Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 166, S 8, H C 50573, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-15
Empresa: INVERSIONES LUMIMA SL
Administrador Mancomunado
- Cardoso Lopez Maria Lourdes
- Lopez Arias Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 166, S 8, H C 50573, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-15
Empresa: INVERSIONES LUMIMA SL
Socio Único
- Cardoso Lopez Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 166, S 8, H C 50573, I/A 2 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-15
Empresa: INVERSIONES LUMIMA SL
Administrador Mancomunado
- Cardoso Lopez Maria Lourdes
- Lopez Arias Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 165, S 8, H C 50573, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-15
Empresa: GRUPO STRENIA SL
Apoderado
- Cardoso Lopez Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3464 , F 89, S 8, H C 49134, I/A 3 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-15
Apoderado
- Cardoso Lopez Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 24, S 8, H C 38445, I/A 9 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-15
Empresa: UZALIA SERVICIOS AUXILIARES SL
Administrador Unico
- Cardoso Lopez Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 158, S 8, H C 40100, I/A 4 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-15
Empresa: VIVENDA CONSULTORA INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Cardoso Lopez Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3236 , F 38, S 8, H C 41976, I/A 4 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-15
Información de CARDOSO LOPEZ MARIA LOURDES
Mostramos los datos de CARDOSO LOPEZ MARIA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDOSO LOPEZ MARIA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos