CARDOSO BERRAQUERO RAFAEL
Informe ejecutivo de CARDOSO BERRAQUERO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARDOSO BERRAQUERO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALES PRO-PLUS 21 SL | Socio Unico | 16/12/2019 | |
METALES PRO-PLUS 21 SL | Administrador Unico | 16/12/2019 | |
CHATARRA ILLICE 2016 SL | Administrador Unico | 08/09/2017 | |
EXCLUSIVE GLOBAL ROYAL SL | Socio Unico | 29/11/2016 | |
EXCLUSIVE GLOBAL ROYAL SL | Administrador Unico | 29/11/2016 | |
MANUFACTURAS AUXILIARES BERCAR SL | Socio Unico | 29/04/2016 | |
MANUFACTURAS AUXILIARES BERCAR SL | Administrador Unico | 29/04/2016 | |
APARADOS Y COMPLEMENTOS MAYKI SL | Administrador Unico | 30/11/2015 | |
EUROSENIOR ELCHE SL | Socio Unico | 08/09/2015 | |
EUROSENIOR ELCHE SL | Administrador Unico | 08/09/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARDOSO BERRAQUERO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDOSO BERRAQUERO RAFAEL
Empresa: METALES PRO-PLUS 21 SL
Administrador Unico
- Cardoso Berraquero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931 , F 90, S 8, H A 149137, I/A 2 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-03
Empresa: METALES PRO-PLUS 21 SL
Socio Único
- Cardoso Berraquero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3931 , F 90, S 8, H A 149137, I/A 2 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-03
Empresa: DIVIDE ACEITES SL
Administrador Unico
- Cardoso Berraquero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 135, S 8, H A 141190, I/A 5 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-03
Empresa: CHATARRA ILLICE 2016 SL
Administrador Unico
- Cardoso Berraquero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 148, S 8, H A 152580, I/A 2 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-03
Empresa: EXCLUSIVE GLOBAL ROYAL SL
Administrador Unico
- Cardoso Berraquero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3993 , F 30, S 8, H A 152633, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-03
Empresa: EXCLUSIVE GLOBAL ROYAL SL
Socio Único
- Cardoso Berraquero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3993 , F 30, S 8, H A 152633, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-03
Empresa: MANUFACTURAS AUXILIARES BERCAR SL
Administrador Unico
- Cardoso Berraquero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 166, S 8, H A 149869, I/A 1 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-03
Empresa: MANUFACTURAS AUXILIARES BERCAR SL
Socio Único
- Cardoso Berraquero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 166, S 8, H A 149869, I/A 1 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-03
Empresa: DIVIDE ACEITES SL
Administrador Unico
- Cardoso Berraquero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 134, S 8, H A 141190, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-03
Empresa: DIVIDE ACEITES SL
Nuevo Socio Único
- Cardoso Berraquero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 134, S 8, H A 141190, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-03
VER MAS ACTOS
Información de CARDOSO BERRAQUERO RAFAEL
Mostramos los datos de CARDOSO BERRAQUERO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDOSO BERRAQUERO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos