CARDONER CASAUS DE LA FUENTE JORGE
Informe ejecutivo de CARDONER CASAUS DE LA FUENTE JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARDONER CASAUS DE LA FUENTE JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES TERRAMAR SL | Administrador Unico | 22/11/2022 | |
KIDS SCHOOL SL | Administrador Unico | 10/12/2014 | |
KIDS SCHOOL SL | Apoderado | 22/04/2013 |
VINCULACIONES DE CARDONER CASAUS DE LA FUENTE JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDONER CASAUS DE LA FUENTE JORGE
Empresa: VERD NATURA SL
Apoderado Solidario
- Cardoner Casaus De La Fuente Jorge
- Company Blanch Francesc
- Torra Fernandez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44976 , F 139, S 8, H B 473023, I/A 9 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-08
Empresa: APLICACIONES TERRAMAR SL
Administrador Unico
- Cardoner Casaus De La Fuente Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48533 , F 205, S 8, H B 587292, I/A 1 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-08
Empresa: VERD NATURA SL
Administrador Solidario
- AUTOMATIC F COMPANY SL
- Cardoner Casaus De La Fuente Jorge
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44976 , F 139, S 8, H B 473023, I/A 7 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-08
Empresa: PASSEIG SANT GERVASI SL
Liquidador
- Cardoner Casaus De La Fuente Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43683 , F 59, S 8, H B 435357, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Empresa: PASSEIG SANT GERVASI SL
Administrador Unico
- Cardoner Casaus De La Fuente Jorge
Liquidador
- Cardoner Casaus De La Fuente Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43683 , F 59, S 8, H B 435357, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Empresa: VERD NATURA SL
Administrador Solidario
- Cardoner Casaus De La Fuente Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44976 , F 138, S 8, H B 473023, I/A 5 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: VERD NATURA SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Cardoner Casaus De La Fuente Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44976 , F 138, S 8, H B 473023, I/A 5 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: VERD NATURA VENDING SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Cardoner Casaus De La Fuente Jorge
- Company Blanch Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44976 , F 138, S 8, H B 473023, I/A 4 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Empresa: VERD NATURA VENDING SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Cardoner Casaus De La Fuente Jorge
- Company Blanch Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44976 , F 138, S 8, H B 473023, I/A 4 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Empresa: VERD NATURA VENDING SL
Apoderado Solidario
- Cardoner Casaus De La Fuente Jorge
- Company Blanch Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44976 , F 137, S 8, H B 473023, I/A 2 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
VER MAS ACTOS
Información de CARDONER CASAUS DE LA FUENTE JORGE
Mostramos los datos de CARDONER CASAUS DE LA FUENTE JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDONER CASAUS DE LA FUENTE JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos