CARDONA VIGAS JOSE JAIME
Informe ejecutivo de CARDONA VIGAS JOSE JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARDONA VIGAS JOSE JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTCARVI B2C SL | Apoderado Solidario | 09/02/2017 | |
EASY - B2C SL | Apoderado Solidario | 25/04/2014 | |
MEDIC ACTIVE SL | Administrador Unico | 04/04/2012 |
VINCULACIONES DE CARDONA VIGAS JOSE JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDONA VIGAS JOSE JAIME
Empresa: MONTCARVI B2C SL
Apoderado Solidario
- Cardona Vigas Jose Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45750 , F 157, S 8, H B 497848, I/A 2 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Empresa: EASY - B2C SL
Apoderado Solidario
- Cardona Vigas Jose Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44268 , F 89, S 8, H B 451501, I/A 2 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08
Empresa: CAN BOLEDA SL
Administrador Unico
- Cardona Vigas Jose Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38100 , F 78, S 8, H B 318594, I/A 2 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-08
Empresa: MEDIC ACTIVE SL
Administrador Unico
- Cardona Vigas Jose Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43113 , F 206, S 8, H B 422424, I/A 1 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Información de CARDONA VIGAS JOSE JAIME
Mostramos los datos de CARDONA VIGAS JOSE JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDONA VIGAS JOSE JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos