CARDONA TORRES MARINA
Informe ejecutivo de CARDONA TORRES MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARDONA TORRES MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBIVAL SA | Administrador Mancomunado | 13/11/2018 | |
IBIVAL SA | Apoderado Mancomunado | 28/02/2014 |
VINCULACIONES DE CARDONA TORRES MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDONA TORRES MARINA
Empresa: IBIVAL SA
Administrador Mancomunado
- Cardona Torres Marina
- Darvey Daniel Ezra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54, L 54, F 35, S 8, H IB 2671, I/A 13 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-07
Empresa: IBIVAL SA
Administrador Mancomunado
- Cardona Torres Marina
- Darvey Daniel Ezra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54, L 54, F 35, S 8, H IB 2671, I/A 12 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-07
Empresa: IBIVAL SA
Apoderado Mancomunado
- Cardona Torres Marina
- Darvey Daniel Ezra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54, L 54, F 34, S 8, H IB 2671, I/A 9 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-07
Empresa: IBIVAL SA
Administrador Mancomunado
- Cardona Torres Marina
- Darvey Daniel Ezra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54, L 54, F 34, S 8, H IB 2671, I/A 8 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-07
Empresa: IBIVAL SA
Administrador Mancomunado
- Cardona Torres Marina
- Darvey Daniel Ezra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54, L 54, F 34, S 8, H IB 2671, I/A 7 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-07
Información de CARDONA TORRES MARINA
Mostramos los datos de CARDONA TORRES MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDONA TORRES MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos