CARDONA BARANDIARAN ANTONIO
Informe ejecutivo de CARDONA BARANDIARAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARDONA BARANDIARAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES Y SISTEMAS TRIBUTARIOS EMPRESARIALES SL | Liquidador | 17/01/2020 | 17/01/2020 |
SOLUCIONES Y SISTEMAS TRIBUTARIOS EMPRESARIALES SL | Presidente | 29/04/2013 | 17/01/2020 |
SOLUCIONES Y SISTEMAS TRIBUTARIOS EMPRESARIALES SL | Consejero | 29/04/2013 | 17/01/2020 |
MATRIC LA PLANA SL | Apoderado | 12/11/2015 | 27/08/2019 |
IN3 TECNOLOGIA E INFORMACION SIGLO XXI SL | Administrador Solidario | 11/09/2017 | |
IN3 TECNOLOGIA E INFORMACION SIGLO XXI SL | Liquidador Solidario | 11/09/2017 | 11/09/2017 |
INVESTIGACIONES E INNOVACIONES EN INFORMATICA APLICADA SL | Administrador Solidario | 25/06/2011 | 27/07/2016 |
VINCULACIONES DE CARDONA BARANDIARAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDONA BARANDIARAN ANTONIO
Liquidador
- Cardona Barandiaran Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31029 , F 124, S 8, H M 558527, I/A 4 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Consejero
- Blanco Vieitez Luis Miguel
- Cardona Barandiaran Antonio
- Rubert Serra Jose Guzman
Presidente
- Cardona Barandiaran Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31029 , F 124, S 8, H M 558527, I/A 4 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Empresa: MATRIC LA PLANA SL
Apoderado
- Cardona Barandiaran Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629, L 1191, F 101, S 8, H CS 35779, I/A 3 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-12
Liquidador Solidario
- Blanco Vieitez Luis Miguel
- Cardona Barandiaran Antonio
- Rubert Serra Jose Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361, L 924, F 185, S 8, H CS 26627, I/A 3 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-12
Administrador Solidario
- Blanco Vieitez Luis Miguel
- Cardona Barandiaran Antonio
- Rubert Serra Jose Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361, L 924, F 185, S 8, H CS 26627, I/A 3 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-12
Administrador Solidario
- Blanco Vieitez Luis Miguel
- Cardona Barandiaran Antonio
- Rubert Serra Jose Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 407, F 19, S 8, H CS 11137, I/A 10 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-12
Empresa: MATRIC LA PLANA SL
Apoderado
- Cardona Barandiaran Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629, L 1191, F 101, S 8, H CS 35779, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-12
Consejero
- Blanco Vieitez Luis Miguel
- Cardona Barandiaran Antonio
- Rubert Serra Jose Guzman
Presidente
- Cardona Barandiaran Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31029 , F 120, S 8, H M 558527, I/A 1 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Administrador Solidario
- Blanco Vieitez Luis Miguel
- Cardona Barandiaran Antonio
- Rubert Serra Jose Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 407, F 19, S 8, H CS 11137, I/A 8 (25/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-12
Información de CARDONA BARANDIARAN ANTONIO
Mostramos los datos de CARDONA BARANDIARAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDONA BARANDIARAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos