CARDO DEL HORNO ANGEL ALFONSO
Informe ejecutivo de CARDO DEL HORNO ANGEL ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARDO DEL HORNO ANGEL ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENESSA CONSULTING SL | Apoderado | 13/11/2020 | |
AMCH ARRENDAMIENTOS SL | Apoderado | 26/04/2017 | |
INVERSIONES HABITALIA 2002 SL | Apoderado | 09/02/2016 | |
EUROIBERICA DE RECOBROS SL | Apoderado | 07/08/2014 |
VINCULACIONES DE CARDO DEL HORNO ANGEL ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDO DEL HORNO ANGEL ALFONSO
Empresa: TENESSA CONSULTING SL
Apoderado
- Cardo Del Horno Angel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 28, S 8, H M 339856, I/A 5 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Empresa: ADELANTE SERVICIOS FINANCIEROS SL
Administrador Unico
- Cardo Del Horno Angel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19707 , F 156, S 8, H M 346718, I/A 5 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Empresa: AMCH ARRENDAMIENTOS SL
Apoderado
- Cardo Del Horno Angel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35685 , F 132, S 8, H M 641313, I/A 2 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: ADELANTE SERVICIOS FINANCIEROS SL
Administrador Unico
- Cardo Del Horno Angel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19707 , F 155, S 8, H M 346718, I/A 4 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28
Empresa: INVERSIONES HABITALIA 2002 SL
Apoderado
- Cardo Del Horno Angel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27700 , F 203, S 8, H M 298508, I/A 12 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Empresa: ADELANTE SERVICIOS FINANCIEROS SL
Apoderado
- Cardo Del Horno Angel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19707 , F 154, S 8, H M 346718, I/A 3 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Empresa: EUROIBERICA DE RECOBROS SL
Apoderado
- Cardo Del Horno Angel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29125 , F 190, S 8, H M 216828, I/A 11 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
Información de CARDO DEL HORNO ANGEL ALFONSO
Mostramos los datos de CARDO DEL HORNO ANGEL ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDO DEL HORNO ANGEL ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos