CARDO BRIONES JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de CARDO BRIONES JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARDO BRIONES JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METRIKA INGENIERIA Y DISEÑO SLL | Administrador Solidario | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE CARDO BRIONES JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDO BRIONES JOSE JAVIER
Empresa: SOLINTE MECANICA SL
Consejero Delegado Solidario
- Cardo Briones Jose Javier
- Merlo Del Valle Valentin
- Peso De Hoyos David
Consejero
- Cardo Briones Jose Javier
- Merlo Del Valle Valentin
- Peso De Hoyos David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15094 , F 112, S 8, H M 252108, I/A 11 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Empresa: SOLINTE MECANICA SL
Consejero Delegado Solidario
- Cardo Briones Jose Javier
- Merlo Del Valle Valentin
- Peso De Hoyos David
Consejero
- Cardo Briones Jose Javier
- Merlo Del Valle Valentin
- Peso De Hoyos David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15094 , F 112, S 8, H M 252108, I/A 10 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Empresa: SOLINTE MECANICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Navarro Ernesto Jose
- Cardo Briones Jose Javier
- Merlo Del Valle Valentin
- Ruiz Martinez Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15094 , F 112, S 8, H M 252108, I/A 10 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Empresa: SOLMEC INTEGRACION SA
Consejero Delegado Solidario
- Cardo Briones Jose Javier
- Merlo Del Valle Valentin
- Peso De Hoyos David
Consejero
- Cardo Briones Jose Javier
- Merlo Del Valle Valentin
- Peso De Hoyos David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17951 , F 219, S 8, H M 310063, I/A B (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-28
Empresa: MECANICA E INTEGRACION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Navarro Ernesto Jose
- Cardo Briones Jose Javier
- Merlo Del Valle Valentin
- Ruiz Martinez Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13251 , F 219, S 8, H M 214655, I/A 20 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: METRIKA INGENIERIA Y DISEÑO SLL
Administrador Solidario
- Cardo Briones Jose Javier
- Merlo Del Valle Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26453 , F 163, S 8, H M 476725, I/A 1 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Información de CARDO BRIONES JOSE JAVIER
Mostramos los datos de CARDO BRIONES JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDO BRIONES JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos