CARDENES SANCHEZ EDUARDO
Informe ejecutivo de CARDENES SANCHEZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARDENES SANCHEZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARY-BOOKS SL | Administrador Unico | 10/09/2021 | |
CANARY-BOOKS SL | Apoderado | 26/08/2020 | |
CANARY-BOOKS SL | Apoderado | 19/08/2020 | |
CANARY-BOOKS SL | Apoderado | 24/11/2015 |
VINCULACIONES DE CARDENES SANCHEZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDENES SANCHEZ EDUARDO
Empresa: CANARY-BOOKS SL
Administrador Unico
- Cardenes Sanchez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772 , F 128, S 8, H TF 8830, I/A 7 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-38
Empresa: CANARY-BOOKS SL
Apoderado
- Cardenes Sanchez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772 , F 127, S 8, H TF 8830, I/A 6 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
Empresa: CANARY-BOOKS SL
Apoderado
- Cardenes Sanchez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772 , F 127, S 8, H TF 8830, I/A 5 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-38
Empresa: CANARY-BOOKS SL
Apoderado
- Cardenes Sanchez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772 , F 126, S 8, H TF 8830, I/A 3 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
Información de CARDENES SANCHEZ EDUARDO
Mostramos los datos de CARDENES SANCHEZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDENES SANCHEZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos