CARDENAS SEDANO ANGEL GABRIEL
Informe ejecutivo de CARDENAS SEDANO ANGEL GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARDENAS SEDANO ANGEL GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD TRANSPORT SOLUTIONS & LOGISTICS SL | Apoderado Mancomunado | 16/03/2018 | |
SG BUSINESS & INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 16/02/2016 | |
WORLD TRANSPORT SOLUTIONS & LOGISTICS SL | Administrador Solidario | 10/01/2011 |
VINCULACIONES DE CARDENAS SEDANO ANGEL GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDENAS SEDANO ANGEL GABRIEL
Apoderado Mancomunado
- Abadie Cun Lissett Aracelly
- Cardenas Sedano Angel Gabriel
- Moreno Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25363 , F 77, S 8, H M 456803, I/A 9 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-28
Empresa: IMPULS WORLD LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Arbelaez Mogollon Guiomar Adriana
- Cardenas Sedano Angel Gabriel
- Moreno Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31250 , F 202, S 8, H M 562512, I/A 5 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Empresa: SG BUSINESS & INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Cardenas Sedano Angel Gabriel
- Moreno Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34394 , F 155, S 8, H M 618666, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Empresa: IMPULS WORLD LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Arbelaez Mogollon Guiomar Adriana
- Cardenas Sedano Angel Gabriel
- Contel Albareda Eric
- Moreno Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31250 , F 201, S 8, H M 562512, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Administrador Solidario
- Cardenas Sedano Angel Gabriel
- Moreno Gomez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25363 , F 75, S 8, H M 456803, I/A 2 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Información de CARDENAS SEDANO ANGEL GABRIEL
Mostramos los datos de CARDENAS SEDANO ANGEL GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDENAS SEDANO ANGEL GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos