CARDENAS RUIZ ANTONIO
Informe ejecutivo de CARDENAS RUIZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARDENAS RUIZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUICARDE 23 SL | Socio Unico | 26/09/2023 | |
RUICARDE 23 SL | Administrador Unico | 26/09/2023 | |
DISTRIBUCIONES CHRIS TERCERA GENERACION SL | Socio Unico | 01/06/2015 | |
CAPOVI SL | Administrador Solidario | 08/02/2011 | |
IMPOR SPOR GARUCHA SL | Socio Unico | 31/12/2008 | |
IMPOR SPOR GARUCHA SL | Administrador Unico | 31/12/2008 |
VINCULACIONES DE CARDENAS RUIZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDENAS RUIZ ANTONIO
Empresa: RUICARDE 23 SL
Administrador Unico
- Cardenas Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45755 , F 11, S 8, H M 804263, I/A 1 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: RUICARDE 23 SL
Socio Único
- Cardenas Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45755 , F 11, S 8, H M 804263, I/A 1 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Administrador Unico
- Cardenas Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33523 , F 62, S 8, H M 603400, I/A 2 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Administrador Unico
- Cardenas Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33523 , F 61, S 8, H M 603400, I/A 1 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Socio Único
- Cardenas Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33523 , F 61, S 8, H M 603400, I/A 1 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Empresa: CAPOVI SL
Administrador Solidario
- Cardenas Ruiz Antonio
- Pozuelo Molleja Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28465 , F 78, S 8, H M 512499, I/A 1 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
Empresa: IMPOR SPOR GARUCHA SL
Administrador Unico
- Cardenas Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 167, S 8, H TO 30084, I/A 1 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-45
Empresa: IMPOR SPOR GARUCHA SL
Socio Único
- Cardenas Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 167, S 8, H TO 30084, I/A 1 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-45
Información de CARDENAS RUIZ ANTONIO
Mostramos los datos de CARDENAS RUIZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDENAS RUIZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos