CARDENAS PERALTA JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de CARDENAS PERALTA JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE CARDENAS PERALTA JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTINENTAL RESORT SERVICES SL | Apoderado | 13/08/2009 | 02/10/2023 |
CONTINENTAL TELEMARKETING SERVICES SL | Apoderado | 02/12/2009 | 31/07/2023 |
RUSHBROOK SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2023 | |
CLUB LA COSTA (UK) PLC | Apoderado Mancomunado | 11/02/2016 | 07/06/2023 |
CLUB LA COSTA (UK) PLC | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2023 | |
MANTENERIFE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2022 | |
TENERIFE RESORTS MANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/11/2022 | |
CORPORATIVE MANAGEMENT SERVICES SL | Apoderado | 02/12/2009 | 22/12/2016 |
ALDGATE INVESTMENTS SA | Apoderado | 22/09/2016 |
VINCULACIONES DE CARDENAS PERALTA JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDENAS PERALTA JOSE FRANCISCO
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Cacho Moreno Victoria
- Cardenas Peralta Jose Francisco
- Jimena Torres Manuel
- Marcos Ramos Juan Miguel
- Millan Mata Juan Jose
- Muñoz Carnero Silvia
- Pavon De La Rubia Antonio Jose
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5847, L 4754, F 101, S 8, H MA103335, I/A 17 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-29
Empresa: RUSHBROOK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3717 , F 135, S 8, H TF 19736, I/A 24 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-38
Empresa: CLUB LA COSTA (UK) PLC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barnett Richard James
- Cacho Moreno Victoria
- Cardenas Peralta Jose Francisco
- Garcia Diaz Victor Diego
- Lopez Mohedano Enrique
- Millan Mata Juan Jose
- Millan Mata Juan Jose
- Wafer Richard David
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6125, L 5032, F 109, S 8, H MA131345, I/A 9 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-29
Empresa: MANTENERIFE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cardenas Peralta Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 35, S 8, H TF 14287, I/A 36 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-38
Empresa: TENERIFE RESORTS MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cardenas Peralta Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 169, S 8, H TF 24489, I/A 28 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-38
Empresa: CORPORATIVE MANAGEMENT SERVICES SL
Apoderado
- Cacho Moreno Victoria
- Cardenas Peralta Jose Francisco
- Marcos Ramos Juan Miguel
- Millan Mata Juan Jose
- Muñoz Carnero Silvia
- Pavon De La Rubia Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4702, L 3610, F 103, S 8, H MA103336, I/A 11 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-29
Empresa: ALDGATE INVESTMENTS SA
Apoderado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302, L 3212, F 158, S 8, H MA 66819, I/A 27 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-29
Empresa: CLUB LA COSTA (UK) PLC
Apoderado Mancomunado
- Barnett Richard James
- Cacho Moreno Victoria
- Cardenas Peralta Jose Francisco
- Millan Mata Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5463, L 4370, F 175, S 8, H MA131345, I/A 2 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-29
Apoderado
- Cardenas Peralta Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4702, L 3610, F 95, S 8, H MA103335, I/A 5 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-29
Empresa: CORPORATIVE MANAGEMENT SERVICES SL
Apoderado
- Cardenas Peralta Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4702, L 3610, F 101, S 8, H MA103336, I/A 5 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-29
VER MAS ACTOS
Información de CARDENAS PERALTA JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de CARDENAS PERALTA JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDENAS PERALTA JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos