CARDENAS MOLINA JUAN PABLO
Informe ejecutivo de CARDENAS MOLINA JUAN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARDENAS MOLINA JUAN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUIT FRESH 2010 SL | Administrador Unico | 04/02/2011 |
VINCULACIONES DE CARDENAS MOLINA JUAN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDENAS MOLINA JUAN PABLO
Empresa: FRUIT FRESH 2010 SL
Administrador Unico
- Cardenas Molina Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42348 , F 82, S 8, H B 404663, I/A 1 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Empresa: VIRREY QUATRE FRUITS SL
Apoderado
- Cardenas Molina Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40676 , F 195, S 8, H 371437, I/A 4 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-08
Empresa: VIRREY QUATRE FRUITS SL
Apoderado
- Cardenas Molina Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40676 , F 194, S 8, H 371437, I/A 3 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Información de CARDENAS MOLINA JUAN PABLO
Mostramos los datos de CARDENAS MOLINA JUAN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDENAS MOLINA JUAN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos