CARDENAL LAINE FEDERICO
Informe ejecutivo de CARDENAL LAINE FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARDENAL LAINE FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARDENAL GRACIA SL | Administrador Solidario | 26/06/2023 | |
ADIEGO SAIGNER SL | Apoderado | 14/10/2016 | |
SOCIEDAD GASTRONOMICA SALDUBA SL | Administrador Mancomunado | 22/09/2012 |
VINCULACIONES DE CARDENAL LAINE FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDENAL LAINE FEDERICO
Empresa: CARDENAL GRACIA SL
Administrador Solidario
- Cardenal Gracia Jaime
- Cardenal Laine Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 190, S 8, H Z 32549, I/A 2 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-50
Empresa: CARDENAL GRACIA SL
Administrador Unico
- Cardenal Laine Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 190, S 8, H Z 32549, I/A 2 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-50
Empresa: GEODA CONSULTORES SL
Liquidador
- Cardenal Laine Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2363 , F 145, S 8, H Z 24020, I/A 3 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-50
Empresa: GEODA CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Cardenal Laine Federico
- Sancho Martin Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2363 , F 145, S 8, H Z 24020, I/A 3 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-50
Empresa: ADIEGO SAIGNER SL
Apoderado
- Cardenal Laine Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4175 , F 191, S 8, H Z 60117, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-50
Empresa: SOCIEDAD GASTRONOMICA SALDUBA SL
Administrador Mancomunado
- Cardenal Laine Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 144, S 8, H Z 31475, I/A 3 (22/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-50
Información de CARDENAL LAINE FEDERICO
Mostramos los datos de CARDENAL LAINE FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDENAL LAINE FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos