CARDELLACH COLLBATALLE ALBERT
Informe ejecutivo de CARDELLACH COLLBATALLE ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARDELLACH COLLBATALLE ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADI CENTER SL | Consejero | 05/08/2022 | |
SIPO INMUEBLES SL | Apoderado Solidario | 12/01/2021 | |
SPAIN PORTUGAL TRANSPORTES LOGISTIC SL | Apoderado Solidario | 28/08/2013 | |
SIPO INVERSIONS SL | Apoderado | 15/07/2010 |
VINCULACIONES DE CARDELLACH COLLBATALLE ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDELLACH COLLBATALLE ALBERT
Empresa: ADI CENTER SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cardellach Collbatalle Albert
- FUTURE TRENDS INVESTMENTS SL
- Mario Frank Preissler
- SIPO INVERSIONS SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46607 , F 18, S 8, H B 194125, I/A 27 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Empresa: SIPO INMUEBLES SL
Apoderado Solidario
- Cardellach Collbatalle Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46709 , F 105, S 8, H B 528390, I/A 3 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Apoderado Solidario
- Cardellach Collbatalle Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29935 , F 181, S 8, H B 161964, I/A 17 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Empresa: SIPO INVERSIONS SL
Apoderado
- Cardellach Collbatalle Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35554 , F 129, S 8, H B 271956, I/A 3 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-08
Información de CARDELLACH COLLBATALLE ALBERT
Mostramos los datos de CARDELLACH COLLBATALLE ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDELLACH COLLBATALLE ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos