CARDADOR TORRES DIEGO
Informe ejecutivo de CARDADOR TORRES DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARDADOR TORRES DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS TERCIOS DEL PANTANO SL | Socio Unico | 01/02/2016 | |
LOS TERCIOS DEL PANTANO SL | Administrador Unico | 01/02/2016 | |
IBICARS 2.0 SL | Administrador Unico | 10/03/2014 |
VINCULACIONES DE CARDADOR TORRES DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDADOR TORRES DIEGO
Empresa: MDL CONST XVI SL
Administrador Unico
- Cardador Torres Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 114, S 8, H CO 36848, I/A 2 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-14
Empresa: MDL CONST XVI SL
Administrador Unico
- Cardador Torres Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 111, S 8, H CO 36848, I/A 1 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-14
Empresa: LOS TERCIOS DEL PANTANO SL
Administrador Unico
- Cardador Torres Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 132, S 8, H CO 36505, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-14
Empresa: LOS TERCIOS DEL PANTANO SL
Nuevo Socio Único
- Cardador Torres Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 132, S 8, H CO 36505, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-14
Empresa: IBICARS 2.0 SL
Administrador Unico
- Cardador Torres Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 141, S 8, H CO 34360, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-14
Empresa: IBICARS 2.0 SL
Socio Único
- Cardador Torres Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2392 , F 141, S 8, H CO 34360, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-14
Información de CARDADOR TORRES DIEGO
Mostramos los datos de CARDADOR TORRES DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDADOR TORRES DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos