CARDA AROCA VICENTE ENRIQUE
Informe ejecutivo de CARDA AROCA VICENTE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARDA AROCA VICENTE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAYAK LM BALEARIC SL | Apoderado | 08/06/2023 |
VINCULACIONES DE CARDA AROCA VICENTE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARDA AROCA VICENTE ENRIQUE
Empresa: NAYAK LM BALEARIC SL
Apoderado
- Carda Aroca Vicente Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2952 , F 197, S 8, H PM 94023, I/A 3 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-07
R.L.C.Perma.
- Carda Aroca Vicente Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 133, S 8, H PM 63645, I/A 2 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-07
R.L.C.Perma.
- Carda Aroca Vicente Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 130, S 8, H PM 63645, I/A 1 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-07
Información de CARDA AROCA VICENTE ENRIQUE
Mostramos los datos de CARDA AROCA VICENTE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARDA AROCA VICENTE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos