CARCELLE CASAS DAVID
Informe ejecutivo de CARCELLE CASAS DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARCELLE CASAS DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARVIC SOLSONES SL | Administrador Unico | 21/11/2016 | |
DIVERSES 2008 SL | Administrador Unico | 26/01/2010 |
VINCULACIONES DE CARCELLE CASAS DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARCELLE CASAS DAVID
Empresa: PROSERTECNIC SL
Administrador Unico
- Carcelle Casas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 13, S 8, H L 31594, I/A 5 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-25
Empresa: MARVIC SOLSONES SL
Administrador Unico
- Carcelle Casas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 113, S 8, H L 29794, I/A 1 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-25
Empresa: PROSERTECNIC SL
Administrador Unico
- Carcelle Casas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43791 , F 12, S 8, H B 438444, I/A 1 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Empresa: DIVERSES 2008 SL
Administrador Unico
- Carcelle Casas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40926 , F 151, S 8, H B 372996, I/A 4 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Empresa: DIVERSES 2008 SL
Administrador Unico
- Carcelle Casas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40926 , F 151, S 8, H B 372996, I/A 3 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-08
Empresa: DIVERSES 2008 SL
Administrador Unico
- Carcelle Casas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40926 , F 149, S 8, H B 372996, I/A 1 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-08
Información de CARCELLE CASAS DAVID
Mostramos los datos de CARCELLE CASAS DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARCELLE CASAS DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos