CARCEDO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CARCEDO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARCEDO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERICTEL SL | Socio Unico | 27/09/2021 | |
ERICTEL SL | Apoderado | 20/04/2021 | |
ERICTEL METERING SL | Apoderado | 10/09/2019 | |
MAM OBJECTS SL | Apoderado | 16/03/2018 | |
ERICTEL METERING SL | Presidente | 21/02/2012 | |
ERICTEL METERING SL | Consejero | 21/02/2012 | |
MAM OBJECTS SL | Presidente | 09/12/2010 | |
MAM OBJECTS SL | Consejero | 09/12/2010 |
VINCULACIONES DE CARCEDO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARCEDO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
Empresa: ERICTEL SL
Socio Único
- Carcedo Alvarez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 174, S 8, H BI 20469, I/A 8 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-48
Empresa: ERICTEL SL
Apoderado
- Carcedo Alvarez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 174, S 8, H BI 20469, I/A 7 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-48
Empresa: ERICTEL METERING SL
Apoderado
- Carcedo Alvarez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 57, S 8, H BI 59150, I/A 11 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-48
Empresa: MAM OBJECTS SL
Apoderado
- Carcedo Alvarez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5368 , F 90, S 8, H BI 57594, I/A 13 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-48
Empresa: ERICTEL METERING SL
Apoderado
Consejero
- Carcedo Alvarez Miguel Angel
- Gurtubay Francia Javier
- Rico Arechaederra Iñigo
Presidente
- Carcedo Alvarez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 53, S 8, H BI 59150, I/A 3 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-48
Empresa: ERICTEL METERING SL
Administrador Unico
- Carcedo Alvarez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 53, S 8, H BI 59150, I/A 3 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-48
Empresa: ERICTEL METERING SL
Administrador Unico
- Carcedo Alvarez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242 , F 47, S 8, H BI 59150, I/A 1 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-48
Empresa: MAM OBJECTS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carcedo Alvarez Miguel Angel
- Gurtubay Francia Javier
- Lazcano Brotons Mauri
Presidente
- Carcedo Alvarez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5177 , F 49, S 8, H BI 57594, I/A 1 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-48
Información de CARCEDO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CARCEDO ALVAREZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARCEDO ALVAREZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos