CARBONELL TUDORES MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de CARBONELL TUDORES MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARBONELL TUDORES MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS CONCAVINS SA | Administrador Unico | 12/04/2024 | |
ESERMAN DESARROLLOS INDUSTRIALES 2024 SL | REPR.143 RRM | 04/01/2024 |
VINCULACIONES DE CARBONELL TUDORES MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBONELL TUDORES MARIA DEL PILAR
Empresa: BODEGAS CONCAVINS SA
Administrador Unico
- Carbonell Tudores Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 212, S 8, H T 7213, I/A 38 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-43
Empresa: WALDERVILLE INVEST SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Carbonell Tudores Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48952 , F 29, S 8, H B 602195, I/A 2 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Administrador Unico
- Carbonell Tudores Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3391 , F 173, S 8, H T 2925, I/A 51 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-43
Empresa: RESESTANK SA
Consejero
- Carbonell Tudores Maria Del Pilar
- Clave Seres Francisco
- Curos Garreta Jose
- Estadella Brillas Francisco
- Marti Argemi Javier
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 207, S 8, H B 269574, I/A 36 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Administrador Unico
- Carbonell Tudores Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 38, S 8, H T 2925, I/A 44 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-43
Empresa: RESESTANK SA
Consejero
- Carbonell Tudores Maria Del Pilar
- Clave Seres Francisco
- Curos Garreta Jose
- Estadella Brillas Francisco
- Marti Argemi Javier
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 202, S 8, H B 269574, I/A 30 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-08
Empresa: RESESTANK SA
Consejero
- Carbonell Tudores Maria Del Pilar
- Clave Seres Francisco
- Curos Garreta Jose
- Estadella Brillas Francisco
- Marti Argemi Javier
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 202, S 8, H B 269574, I/A 30 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-08
Empresa: RESESTANK SA
Consejero
- Carbonell Tudores Maria Del Pilar
- Clave Seres Francisco
- Curos Garreta Jose
- Estadella Brillas Francisco
- Marti Argemi Javier
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 201, S 8, H B 269574, I/A 27 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
Empresa: RESESTANK SA
Consejero
- Carbonell Tudores Maria Del Pilar
- Clave Seres Francisco
- Curos Garreta Jose
- Estadella Brillas Francisco
- Marti Argemi Javier
- Massanella Rodriguez Jose Maria
- Porte Solano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 201, S 8, H B 269574, I/A 27 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
Empresa: RESESTANK SA
Consejero
- Carbonell Tudores Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 201, S 8, H B 269574, I/A 25 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-08
Información de CARBONELL TUDORES MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de CARBONELL TUDORES MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBONELL TUDORES MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos