CARBONELL OLIVARES AURORA
Informe ejecutivo de CARBONELL OLIVARES AURORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARBONELL OLIVARES AURORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMMIT VENTURING INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 25/11/2014 | 22/10/2019 |
SUMMIT VENTURING INVESTMENT SL | Consejero | 17/11/2009 | 21/10/2011 |
VINCULACIONES DE CARBONELL OLIVARES AURORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBONELL OLIVARES AURORA
Empresa: SUMMIT VENTURING INVESTMENT SL
Apoderado Solidario
- Carbonell Olivares Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44597 , F 31, S 8, H B 377202, I/A 6 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-08
Empresa: COLLOIDAL INITIATIVES SL
Apoderado Solidario
- Carbonell Olivares Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41052 , F 38, S 8, H B 377202, I/A 4 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-08
Empresa: OUTDOOR TERRITORY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carbonell Olivares Aurora
- De Tord Gimenez Carolina
- Mayol De Tord Pere
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41052 , F 35, S 8, H B 377202, I/A 3 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Empresa: OUTDOOR TERRITORY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carbonell Olivares Aurora
- De Tord Gimenez Carolina
- Mayol De Tord Pere
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41052 , F 34, S 8, H B 377202, I/A 2 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-08
Información de CARBONELL OLIVARES AURORA
Mostramos los datos de CARBONELL OLIVARES AURORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBONELL OLIVARES AURORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos