CARBONELL MUÑOZ JUAN ALEJANDRO
Informe ejecutivo de CARBONELL MUÑOZ JUAN ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARBONELL MUÑOZ JUAN ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA PROFESIONAL JUCARPE SL | Administrador Unico | 09/05/2019 | |
JUCARPE CONSULTING TRIBUTARIO SL | Administrador Unico | 30/04/2019 |
VINCULACIONES DE CARBONELL MUÑOZ JUAN ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBONELL MUÑOZ JUAN ALEJANDRO
Empresa: ASESORIA DE INVERSIONES JUCARPE SL
Administrador Unico
- Carbonell Muñoz Juan Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004 , F 10, S 8, H A 96262, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-03
Empresa: ASESORIA CONSULTORIA JUCARPE SL
Administrador Unico
- Carbonell Muñoz Juan Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 33, S 8, H A 75489, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-03
Empresa: ASESORIA PROFESIONAL JUCARPE SL
Administrador Unico
- Carbonell Muñoz Juan Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 171, S 8, H A 34068, I/A 9 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-03
Empresa: JUCARPE CONSULTING TRIBUTARIO SL
Administrador Unico
- Carbonell Muñoz Juan Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4211 , F 148, S 8, H A 165003, I/A 1 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-03
Empresa: ASESORIA JUCARPE SL
Administrador Unico
- Carbonell Muñoz Juan Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 108, S 8, H A 61043, I/A 4 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-03
Empresa: ASESORIA CONSULTORIA JUCARPE SL
Administrador Unico
- Carbonell Muñoz Juan Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 33, S 8, H A 75489, I/A 4 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-03
Información de CARBONELL MUÑOZ JUAN ALEJANDRO
Mostramos los datos de CARBONELL MUÑOZ JUAN ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBONELL MUÑOZ JUAN ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos