CARBONELL CASAS SALVADOR
Informe ejecutivo de CARBONELL CASAS SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARBONELL CASAS SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMAQ VALLES SL | Apoderado Solidario | 31/03/2016 | |
INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL | Apoderado Solidario | 30/03/2016 | |
INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL | Apoderado | 28/01/2011 | |
GESPRO VALLES SL | Apoderado | 07/04/2010 |
VINCULACIONES DE CARBONELL CASAS SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBONELL CASAS SALVADOR
Empresa: RAMAQ VALLES SL
Apoderado Solidario
- Carbonell Casas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29955 , F 64, S 8, H B 166619, I/A 8 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-08
Apoderado Solidario
- Carbonell Casas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40830 , F 82, S 8, H B 376567, I/A 8 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Empresa: JOU&CASTRO&CARBONELL ASOCIADOS SL
Apoderado
- Carbonell Casas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40830 , F 80, S 8, H B 376567, I/A 4 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Empresa: JOU&CASTRO&CARBONELL ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Carbonell Casas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40830 , F 80, S 8, H B 376567, I/A 3 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Empresa: GESPRO VALLES SL
Apoderado
- Carbonell Casas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36651 , F 12, S 8, H B 265194, I/A 8 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Empresa: GESPRO VALLES SL
Administrador Unico
- Carbonell Casas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36651 , F 12, S 8, H B 265194, I/A 7 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Información de CARBONELL CASAS SALVADOR
Mostramos los datos de CARBONELL CASAS SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBONELL CASAS SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos