CARBO TIEMEYER ALEJANDRO
Informe ejecutivo de CARBO TIEMEYER ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARBO TIEMEYER ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEÑALONGA SL | Socio Unico | 25/06/2013 | |
PEÑALONGA SL | Administrador Unico | 25/06/2013 | |
WET AND WILD SA | Consejero | 18/10/2011 | |
CALANOVA 2011 SL | Administrador Unico | 07/06/2011 |
VINCULACIONES DE CARBO TIEMEYER ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBO TIEMEYER ALEJANDRO
Empresa: LION SANDS SL
Administrador Unico
- Carbo Tiemeyer Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 671424, I/A 2 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: LION SANDS SL
Administrador Unico
- Carbo Tiemeyer Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37685 , F 71, S 8, H M 671424, I/A 1 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: LION SANDS SL
Socio Único
- Carbo Tiemeyer Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37685 , F 71, S 8, H M 671424, I/A 1 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: CLYPEATA SL
Liquidador Mancomunado
- Blanc Juarez Luis
- Carbo Tiemeyer Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30163 , F 62, S 8, H M 542937, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Empresa: CLYPEATA SL
Administrador Mancomunado
- Blanc Juarez Luis
- Carbo Tiemeyer Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30163 , F 62, S 8, H M 542937, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Empresa: PEÑALONGA SL
Administrador Unico
- Carbo Tiemeyer Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30745 , F 210, S 8, H M 553274, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-28
Empresa: PEÑALONGA SL
Socio Único
- Carbo Tiemeyer Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30745 , F 210, S 8, H M 553274, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-28
Empresa: INTERGESTION 92 SA
Administrador Unico
- Carbo Tiemeyer Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 109, S 8, H M 57201, I/A C (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Empresa: CLYPEATA SL
Apoderado
- Blanc Juarez Luis
- Carbo Tiemeyer Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30163 , F 61, S 8, H M 542937, I/A 2 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Empresa: CLYPEATA SL
Administrador Mancomunado
- Blanc Juarez Luis
- Carbo Tiemeyer Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30163 , F 58, S 8, H M 542937, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
VER MAS ACTOS
Información de CARBO TIEMEYER ALEJANDRO
Mostramos los datos de CARBO TIEMEYER ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBO TIEMEYER ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos