CARBALLO GUILLERMO
Informe ejecutivo de CARBALLO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARBALLO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPFA STRUPANEL WORLD SYSTEM SL | Apoderado | 24/06/2010 | 02/07/2015 |
SPFA STRUPANEL WORLD SYSTEM SL | Apoderado | 22/07/2010 | 02/07/2015 |
SPFA STRUPANEL WORLD SYSTEM SL | Consejero | 27/01/2009 |
VINCULACIONES DE CARBALLO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLO GUILLERMO
Empresa: SPFA STRUPANEL WORLD SYSTEM SL
Apoderado
- Carballo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25645 , F 52, S 8, H M 462155, I/A 9 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Empresa: SPFA STRUPANEL WORLD SYSTEM SL
Apoderado
- Carballo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25645 , F 51, S 8, H M 462155, I/A 8 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28
Empresa: SPFA STRUPANEL WORLD SYSTEM SL
Consejero
- Carballo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25645 , F 48, S 8, H M 462155, I/A 2 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-28
Información de CARBALLO GUILLERMO
Mostramos los datos de CARBALLO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos