CARBALLO CUERVO SERAFIN
Informe ejecutivo de CARBALLO CUERVO SERAFIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARBALLO CUERVO SERAFIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YGRIEGA CONSULTORES SL | Socio Unico | 23/12/2023 | |
AENOR CONOCIMIENTO SL | Apoderado Solidario | 07/02/2023 | |
AENOR CONFIA SA | Apoderado Solidario | 30/01/2023 | |
AENOR CONFIA SA | Consejero Delegado Solidario | 10/07/2018 |
VINCULACIONES DE CARBALLO CUERVO SERAFIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLO CUERVO SERAFIN
Empresa: YGRIEGA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Carballo Cuervo Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46172 , F 13, S 8, H M 811115, I/A 2 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-28
Empresa: YGRIEGA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Carballo Cuervo Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46172 , F 10, S 8, H M 811115, I/A 1 (23/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: YGRIEGA CONSULTORES SL
Socio Único
- Carballo Cuervo Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46172 , F 10, S 8, H M 811115, I/A 1 (23/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: PRYSMA CONSULTORIA Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Solidario
- Carballo Cuervo Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27498 , F 156, S 8, H M 495455, I/A 13 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: PRYSMA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado Solidario
- Carballo Cuervo Serafin
- Hidalgo Gomez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34659 , F 187, S 8, H M 373292, I/A 25 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: PRYSMA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado
- Amengual Matas Sebastian
- Carballo Cuervo Serafin
- Gordillo Gutierrez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34659 , F 185, S 8, H M 373292, I/A 23 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: PRYSMA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Amengual Matas Sebastian
- Carballo Cuervo Serafin
- Gordillo Gutierrez Fernando
- Hidalgo Gomez Rafael
- Villarreal Sanz Javier
Presidente
Secretario
- Carballo Cuervo Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34659 , F 185, S 8, H M 373292, I/A 22 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: PRYSMA CONSULTORIA Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Solidario
- Carballo Cuervo Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27498 , F 154, S 8, H M 495455, I/A 11 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: PRYSMA CONSULTORIA Y TECNOLOGIA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Amengual Matas Sebastian
- Carballo Cuervo Serafin
- Gordillo Gutierrez Fernando
- Hidalgo Gomez Rafael
- Villarreal Sanz Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27498 , F 154, S 8, H M 495455, I/A 10 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: PRYSMA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Amengual Matas Sebastian
- Carballo Cuervo Serafin
- Gordillo Gutierrez Fernando
- Hidalgo Gomez Rafael
- Villarreal Sanz Javier
Presidente
Secretario
- Carballo Cuervo Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34659 , F 184, S 8, H M 373292, I/A 18 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
VER MAS ACTOS
Información de CARBALLO CUERVO SERAFIN
Mostramos los datos de CARBALLO CUERVO SERAFIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLO CUERVO SERAFIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos