CARBALLES ALISTE JOSE
Informe ejecutivo de CARBALLES ALISTE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARBALLES ALISTE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LECHE GAZA SL | Vicesecret. | 12/11/2012 | 10/09/2018 |
LECHE GAZA SL | Vicesecret. | 30/09/2016 | 10/09/2018 |
LECHE GAZA SL | Vicesecret. | 10/09/2018 | |
LECHE GAZA SL | Consejero | 27/01/2011 | 10/09/2018 |
VINCULACIONES DE CARBALLES ALISTE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLES ALISTE JOSE
Empresa: LECHE GAZA SL
Vicepresidente
Vicesecret.
- Carballes Aliste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 72, S 8, H ZA 3721, I/A 26 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2020-10-49
Empresa: LECHE GAZA SL
Consejero
- Carballes Aliste Jose
- Hernandez Blanco Arturo
- Redondo Velasco Francisco
- Rodriguez Tejedor Heliodoro
- Sanchez Sanchez Jose
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Carballes Aliste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 71, S 8, H ZA 3721, I/A 26 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-49
Empresa: LECHE GAZA SL
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Carballes Aliste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 67, S 8, H ZA 3721, I/A 20 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-49
Empresa: LECHE GAZA SL
Consejero
- Carballes Aliste Jose
- Redondo Velasco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 92, S 8, H ZA 3721, I/A 17 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-49
Empresa: LECHE GAZA SL
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Carballes Aliste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 88, S 8, H ZA 3721, I/A 14 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-49
Empresa: LECHE GAZA SL
Vicesecret.
- Carballes Aliste Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 88, S 8, H ZA 3721, I/A 14 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-49
Empresa: LECHE GAZA SL
Consejero
- Carballes Aliste Jose
- Chillon De Luz Jose Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 88, S 8, H ZA 3721, I/A 12 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-49
Información de CARBALLES ALISTE JOSE
Mostramos los datos de CARBALLES ALISTE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLES ALISTE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos