CARBALLEDO FERREIRO ALBERTO
Informe ejecutivo de CARBALLEDO FERREIRO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARBALLEDO FERREIRO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUISOCIAL SL | Apoderado | 16/02/2023 | |
MSC CONSULTORES SOCIALES SL | Apoderado | 11/12/2020 | |
ARQUISOCIAL SL | Apoderado | 27/05/2014 | 28/07/2020 |
ARQUISOCIAL SL | Apoderado | 21/05/2009 | 28/07/2020 |
ARQUISOCIAL SL | Consejero | 12/12/2011 | 23/09/2014 |
VINCULACIONES DE CARBALLEDO FERREIRO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLEDO FERREIRO ALBERTO
Empresa: ARQUISOCIAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arias Lozano Diego
- Buera Baranguan Rafael
- Calvo Corbella Juan Carlos
- Campos Segura Carmen
- Colell Farre Francisco
- Domecq Cavero Jose Manuel
- Dominguez-adame Bozzano Eduardo
- Gonzalez Andrino Diana
- Martin Martin Elena
- Moreno Robles Rebeca
- Ortiz Rodriguez Elena
- Piñeiro Ben Paula
- Sainz De De Baranda Santiago
Apoderado
- Carballedo Ferreiro Alberto
- Carballedo Ferreiro Alberto
- Carballedo Ferreiro Alberto
- Galvan Vazquez Alberto
- Telenti Labrador Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4473 , F 140, S 8, H Z 17456, I/A 77 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-50
Empresa: MSC CONSULTORES SOCIALES SL
Apoderado
- Carballedo Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13378 , F 70, S 8, H M 216898, I/A 10 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Empresa: ARQUISOCIAL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 110, S 8, H Z 17456, I/A 53 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-50
Empresa: ARQUISOCIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carballedo Ferreiro Alberto
- Colell Farre Francisco
- Colell Farre Jose Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 210, S 8, H Z 17456, I/A 38 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-50
Empresa: ARQUISOCIAL SL
Apoderado
- Carballedo Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 210, S 8, H Z 17456, I/A 37 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-50
Empresa: ARQUISOCIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carballedo Ferreiro Alberto
- Colell Farre Francisco
- Colell Farre Jose Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 210, S 8, H Z 17456, I/A 34 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-50
Empresa: ARQUISOCIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carballedo Ferreiro Alberto
- Colell Farre Francisco
- Colell Farre Jose Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 210, S 8, H Z 17456, I/A 34 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-50
Empresa: ARQUITEMPO SERVICIOS SL
Apoderado
- Carballedo Ferreiro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 208, S 8, H Z 17456, I/A 28 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-50
Información de CARBALLEDO FERREIRO ALBERTO
Mostramos los datos de CARBALLEDO FERREIRO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLEDO FERREIRO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos