CARBALLEDA DIZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CARBALLEDA DIZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARBALLEDA DIZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEMO STEAK HOUSE SL | Administrador Unico | 25/06/2021 | |
DEMO STEAK HOUSE SL | Socio Unico | 25/06/2021 |
VINCULACIONES DE CARBALLEDA DIZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLEDA DIZ MIGUEL ANGEL
Empresa: DEMO STEAK HOUSE SL
Administrador Unico
- Carballeda Diz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930 , F 165, S 8, H OR 17398, I/A 1 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-32
Empresa: DEMO STEAK HOUSE SL
Socio Único
- Carballeda Diz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 930 , F 165, S 8, H OR 17398, I/A 1 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-32
Empresa: BARMEX OURENSE SL
Administrador Unico
- Carballeda Diz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 89, S 8, H OR 14801, I/A 6 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-32
Empresa: BARMEX OURENSE SL
Administrador Unico
- Carballeda Diz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 89, S 8, H OR 14801, I/A 4 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-32
Empresa: BARMEX OURENSE SL
Administrador Solidario
- Carballeda Diz Miguel Angel
- Iglesias Dacasa Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 89, S 8, H OR 14801, I/A 4 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-32
Empresa: BARMEX OURENSE SL
Socio Único
- Carballeda Diz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 89, S 8, H OR 14801, I/A 4 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-32
Empresa: BARMEX OURENSE SL
Administrador Solidario
- Carballeda Diz Miguel Angel
- Iglesias Dacasa Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 88, S 8, H OR 14801, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-32
Empresa: BARMEX OURENSE SL
Administrador Mancomunado
- Carballeda Diz Miguel Angel
- Iglesias Dacasa Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 88, S 8, H OR 14801, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-32
Empresa: BARMEX OURENSE SL
Administrador Mancomunado
- Carballeda Diz Miguel Angel
- Iglesias Dacasa Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 88, S 8, H OR 14801, I/A 1 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-32
Información de CARBALLEDA DIZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CARBALLEDA DIZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLEDA DIZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos