CARBALLAL POSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CARBALLAL POSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARBALLAL POSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DATA EVENTS SERVICES SL | Administrador Solidario | 28/09/2018 | |
INVEREVENTOS & SERVICIOS SA | Administrador Solidario | 30/08/2013 | |
CYEX VIAJES SA | Administrador Solidario | 24/05/2013 |
VINCULACIONES DE CARBALLAL POSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLAL POSE ANTONIO
Empresa: CYEX VIAJES SA
Administrador Solidario
- Barca Fernandez Maria Del Rosario
- Carballal Pose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 209, S 8, H SC 3731, I/A 11 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-15
Empresa: TESEC SA
Administrador Solidario
- Barca Fernandez Maria Del Rosario
- Carballal Pose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 2, S 8, H SC 895, I/A 12 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-15
Empresa: DATA EVENTS SERVICES SL
Administrador Solidario
- Barca Fernandez Maria Del Rosario
- Carballal Pose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31091 , F 129, S 8, H M 559562, I/A 2 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-28
Empresa: CYEX VIAJES SA
Administrador Solidario
- Barca Fernandez Maria Del Rosario
- Carballal Pose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 208, S 8, H SC 3731, I/A 8 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-15
Empresa: TESEC SA
Administrador Solidario
- Barca Fernandez Maria Del Rosario
- Carballal Pose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 1, S 8, H SC 895, I/A 9 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-15
Empresa: TESEC SA
Administrador Solidario
- Barca Fernandez Maria Del Rosario
- Carballal Pose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 1, S 8, H SC 895, I/A 8 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-15
Empresa: CYEX VIAJES SA
Administrador Solidario
- Barca Fernandez Maria Del Rosario
- Carballal Pose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 208, S 8, H SC 3731, I/A 7 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-15
Información de CARBALLAL POSE ANTONIO
Mostramos los datos de CARBALLAL POSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLAL POSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos