CARBALLAL FERNANDEZ IRIA
Informe ejecutivo de CARBALLAL FERNANDEZ IRIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARBALLAL FERNANDEZ IRIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRACOR ANOIA 2021 SL | Administrador Unico | 01/03/2022 | |
IRCA PROFESIONAL SLP | Administrador Unico | 20/01/2022 | |
TALLERS I RECANVIS CODINA SL | Apoderado Solidario | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE CARBALLAL FERNANDEZ IRIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLAL FERNANDEZ IRIA
Empresa: BRACOR ANOIA 2021 SL
Administrador Unico
- Carballal Fernandez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48194 , F 22, S 8, H B 575432, I/A 1 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Empresa: IRCA PROFESIONAL SLP
Administrador Unico
- Carballal Fernandez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48139 , F 40, S 8, H B 573555, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: TALLERS I RECANVIS CODINA SL
Apoderado Solidario
- Carballal Fernandez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25996 , F 16, S 8, H B 96393, I/A 7 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-08
Información de CARBALLAL FERNANDEZ IRIA
Mostramos los datos de CARBALLAL FERNANDEZ IRIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLAL FERNANDEZ IRIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos