CARBAJOSA FERNANDEZ JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de CARBAJOSA FERNANDEZ JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARBAJOSA FERNANDEZ JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SAN TELMO ASESORES SL | Administrador Unico | 31/05/2021 | |
FELLOW FOR INTERNSHIPS SL | Secretario | 01/10/2019 | |
FELLOW FOR INTERNSHIPS SL | Consejero | 01/10/2019 | |
GESTION INTEGRAL DE RECURSOS TECNICOS SL | Socio Unico | 20/09/2017 | |
GESTION INTEGRAL DE RECURSOS TECNICOS SL | Administrador Unico | 20/09/2017 | |
ENTRE ROTONDAS DE MAIRENA SL | Administrador Unico | 05/04/2017 | |
JOCARBAFER SL | Administrador Unico | 28/01/2014 | |
SIENERGIA Y REHABILITACION AIE | Consejero Delegado Mancomunado | 07/12/2011 | |
SIENERGIA Y REHABILITACION AIE | Consejero | 07/12/2011 | |
NAFER DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 01/03/2011 |
VINCULACIONES DE CARBAJOSA FERNANDEZ JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBAJOSA FERNANDEZ JOSE IGNACIO
Empresa: GRUPO SAN TELMO ASESORES SL
Administrador Unico
- Carbajosa Fernandez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 80, S 8, H SE 41003, I/A 7 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-41
Empresa: FELLOW FOR INTERNSHIPS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Carbajosa Fernandez Jose Ignacio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6773 , F 121, S 8, H SE123258, I/A 1 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-41
Administrador Unico
- Carbajosa Fernandez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6428 , F 80, S 8, H SE114981, I/A 1 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-41
Socio Único
- Carbajosa Fernandez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6428 , F 80, S 8, H SE114981, I/A 1 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-41
Empresa: ENTRE ROTONDAS DE MAIRENA SL
Administrador Unico
- Carbajosa Fernandez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6358 , F 100, S 8, H SE113391, I/A 1 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-41
Administrador Unico
- Carbajosa Fernandez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 98, S 8, H SE 14887, I/A 15 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-41
Empresa: JOCARBAFER SL
Administrador Unico
- Carbajosa Fernandez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5802 , F 166, S 8, H SE 99943, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Empresa: JOCARBAFER SL
Socio Único
- Carbajosa Fernandez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5802 , F 166, S 8, H SE 99943, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Empresa: SIENERGIA Y REHABILITACION AIE
Consejero Delegado Mancomunado
- Barrionuevo Ferrer Francisco
- Carbajosa Fernandez Jose Ignacio
- Fernandez Henares Enrique
- Garcia Castillo Jose Antonio
Consejero
- Barrionuevo Ferrer Francisco
- Carbajosa Fernandez Jose Ignacio
- Fernandez Henares Enrique
- Garcia Castillo Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5450 , F 120, S 8, H SE 91536, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-41
Empresa: NAFER DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Carbajosa Fernandez Carlos Antonio
- Carbajosa Fernandez Jose Ignacio
- Fernandez Gutierrez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049 , F 104, S 8, H SE 59905, I/A 3 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-41
Información de CARBAJOSA FERNANDEZ JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de CARBAJOSA FERNANDEZ JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBAJOSA FERNANDEZ JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos