CARBAJO RUIZ RAFAEL ANGEL
Informe ejecutivo de CARBAJO RUIZ RAFAEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CARBAJO RUIZ RAFAEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANSEVI ASESORES SL | Administrador Unico | 14/03/2013 | |
EL DUQUE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 13/06/2012 |
VINCULACIONES DE CARBAJO RUIZ RAFAEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBAJO RUIZ RAFAEL ANGEL
Empresa: SALTO DE ALVARADO SL
Administrador Mancomunado
- Anguita Cabelludo Jose Luis
- Carbajo Ruiz Rafael Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 99, S 8, H SE 45680, I/A 5 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-41
Empresa: COMUNICAGOL SL
Liquidador Unico
- Carbajo Ruiz Rafael Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5372 , F 91, S 8, H SE 89627, I/A 2 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-41
Empresa: PROMOCIONES EL PILERO SL
Consejero
- Anguita Cabelludo Jose Luis
- Carbajo Ruiz Rafael Angel
- Garcia Martin Juan Antonio
Presidente
Secretario
- Carbajo Ruiz Rafael Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3609 , F 132, S 8, H SE 51050, I/A 3 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-41
Empresa: SANSEVI ASESORES SL
Administrador Unico
- Carbajo Ruiz Rafael Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5664 , F 20, S 8, H SE 96488, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-41
Empresa: EL DUQUE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Carbajo Ruiz Rafael Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 125, S 8, H SE 26436, I/A 7 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-41
Empresa: CARTUJA CORPORACION EMPRESARIAL SA
Apoderado Mancomunado
- Anguita Cabelludo Jose Luis
- Anguita Cabelludo Jose Luis
- Caballero Dominguez Juan Carlos
- Caballero Dominguez Juan Carlos
- Carbajo Ruiz Rafael Angel
- Carbajo Ruiz Rafael Angel
- Silvestre Segovia Juan Antonio
- Silvestre Segovia Juan Antonio
- Valiente Hervas Francisco
- Valiente Hervas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 170, S 8, H SE 39942, I/A 19 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-41
Empresa: CARTUJA CORPORACION EMPRESARIAL SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 168, S 8, H SE 39942, I/A 17 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-41
Empresa: CARTUJA CORPORACION EMPRESARIAL SA
Apoderado Mancomunado
- Anguita Cabelludo Jose Luis
- Caballero Dominguez Juan Carlos
- Carbajo Ruiz Rafael Angel
- Silvestre Segovia Juan Antonio
- Valiente Hervas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 167, S 8, H SE 39942, I/A 16 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-41
Empresa: CARTUJA FINANCIERA ANDALUZA EFC SA
Consejero
- Anguita Cabelludo Jose Luis
- Carbajo Ruiz Rafael Angel
- Valiente Hervas Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 78, S 8, H SE 49861, I/A 20 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-41
Información de CARBAJO RUIZ RAFAEL ANGEL
Mostramos los datos de CARBAJO RUIZ RAFAEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBAJO RUIZ RAFAEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos