CARBAJO MENA BENITO
Informe ejecutivo de CARBAJO MENA BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARBAJO MENA BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO LUNAS HUELVA SL | Socio Unico | 25/03/2021 | |
AUTO LUNAS HUELVA SL | Administrador Unico | 25/03/2021 | |
AUTO LUNA DEL AUTOMOVIL SL | Administrador Unico | 08/02/2021 |
VINCULACIONES DE CARBAJO MENA BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBAJO MENA BENITO
Empresa: AUTO LUNAS HUELVA SL
Administrador Unico
- Carbajo Mena Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 165, S 8, H H 26573, I/A 1 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-21
Empresa: AUTO LUNAS HUELVA SL
Socio Único
- Carbajo Mena Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 165, S 8, H H 26573, I/A 1 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-21
Empresa: AUTO LUNA DEL AUTOMOVIL SL
Administrador Unico
- Carbajo Mena Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913 , F 190, S 8, H H 18184, I/A 4 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-21
Empresa: EXPLOTACIONES DE CATERING SL
Administrador Unico
- Carbajo Mena Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35919 , F 138, S 8, H M 645378, I/A 3 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: EXPLOTACIONES DE CATERING SL
Administrador Unico
- Carbajo Mena Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3255, L 2168, F 210, S 8, H MA 61846, I/A 5 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-29
Información de CARBAJO MENA BENITO
Mostramos los datos de CARBAJO MENA BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBAJO MENA BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos