CARBAJO BENITO LUIS PABLO
Informe ejecutivo de CARBAJO BENITO LUIS PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARBAJO BENITO LUIS PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MELIDE TABLAS REST SL | Socio Unico | 20/05/2013 | |
MELIDE TABLAS REST SL | Administrador Unico | 20/05/2013 | |
GARENA REST SL | Socio Unico | 19/10/2012 | |
GARENA REST SL | Administrador Unico | 19/10/2012 | |
EODORA T GRUPO DE RESTAURACION SL | Socio Unico | 24/11/2011 | |
EODORA T GRUPO DE RESTAURACION SL | Administrador Unico | 24/11/2011 | |
DRT CATORCE CAMPAMENTO SL | Administrador Unico | 26/04/2010 |
VINCULACIONES DE CARBAJO BENITO LUIS PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBAJO BENITO LUIS PABLO
Empresa: MELIDE TABLAS REST SL
Administrador Unico
- Carbajo Benito Luis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30914 , F 181, S 8, H M 556417, I/A 1 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Empresa: MELIDE TABLAS REST SL
Socio Único
- Carbajo Benito Luis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30914 , F 181, S 8, H M 556417, I/A 1 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Empresa: GARENA REST SL
Administrador Unico
- Carbajo Benito Luis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30355 , F 94, S 8, H M 546292, I/A 1 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Empresa: GARENA REST SL
Socio Único
- Carbajo Benito Luis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30355 , F 94, S 8, H M 546292, I/A 1 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Empresa: EODORA T GRUPO DE RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Carbajo Benito Luis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29309 , F 188, S 8, H M 527586, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Empresa: EODORA T GRUPO DE RESTAURACION SL
Socio Único
- Carbajo Benito Luis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29309 , F 188, S 8, H M 527586, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Empresa: DRT CATORCE CAMPAMENTO SL
Administrador Unico
- Carbajo Benito Luis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27671 , F 131, S 8, H M 498657, I/A 1 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
Administrador Unico
- Carbajo Benito Luis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26440 , F 93, S 8, H M 476474, I/A 2 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
Administrador Unico
- Carbajo Benito Luis Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26440 , F 92, S 8, H M 476474, I/A 1 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Información de CARBAJO BENITO LUIS PABLO
Mostramos los datos de CARBAJO BENITO LUIS PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBAJO BENITO LUIS PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos