CARBAJAL GARCIA BORJA
Informe ejecutivo de CARBAJAL GARCIA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARBAJAL GARCIA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPECIAL DOCUMENTS SL | Administrador Unico | 28/03/2024 | |
MAGAR ARTES GRAFICAS SL | Administrador Unico | 22/05/2017 | |
MANAGING DOMESTICUS SL | Administrador Solidario | 12/12/2016 |
VINCULACIONES DE CARBAJAL GARCIA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBAJAL GARCIA BORJA
Empresa: SPECIAL DOCUMENTS SL
Administrador Unico
- Carbajal Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9404, L 6686, F 198, S 8, H V 146305, I/A 7 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-46
Empresa: MAGAR ARTES GRAFICAS SL
Administrador Unico
- Carbajal Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10285, L 7566, F 101, S 8, H V 176288, I/A 1 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-46
Empresa: MANAGING DOMESTICUS SL
Administrador Solidario
- Carbajal Chisbert Manuel
- Carbajal Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9396, L 6678, F 144, S 8, H V 146012, I/A 3 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-46
Empresa: GESTION EMPRESARIAL VALENCIA 2012 SL
Administrador Unico
- Carbajal Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9445, L 6727, F 108, S 8, H V 147676, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-46
Empresa: GESTION EMPRESARIAL VALENCIA 2012 SL
Administrador Unico
- Carbajal Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9445, L 6727, F 108, S 8, H V 147676, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-46
Información de CARBAJAL GARCIA BORJA
Mostramos los datos de CARBAJAL GARCIA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBAJAL GARCIA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos