CARBAJAL CLEMENTE MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de CARBAJAL CLEMENTE MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARBAJAL CLEMENTE MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SFAM ALCOB SL | Administrador Solidario | 07/01/2014 |
VINCULACIONES DE CARBAJAL CLEMENTE MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBAJAL CLEMENTE MARIA MERCEDES
Empresa: SFAM ALCOB SL
Administrador Solidario
- Carbajal Clemente Maria Mercedes
- Segarra Checa Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 120105, I/A 8 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-46
Empresa: SEGARRA CHECA SL
Administrador Solidario
- Carbajal Clemente Maria Mercedes
- Segarra Checa Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3984, L 1296, F 32, S 8, H V 17554, I/A 8 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-46
Empresa: CARSECAR INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Carbajal Clemente Maria Mercedes
- Segarra Checa Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10410, L 7691, F 183, S 8, H V 179311, I/A 1 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-46
Empresa: SFAM ALCOB SL
Administrador Solidario
- Carbajal Clemente Maria Mercedes
- Segarra Checa Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8631, L 5918, F 20, S 8, H V 120105, I/A 2 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-46
Empresa: SFAM ALCOB SL
Administrador Unico
- Carbajal Clemente Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8631, L 5918, F 20, S 8, H V 120105, I/A 2 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-46
Empresa: SEGARRA CHECA SLP
Administrador Solidario
- Carbajal Clemente Maria Mercedes
- Segarra Checa Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3984, L 1296, F 30, S 8, H V 17554, I/A 6 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-46
Información de CARBAJAL CLEMENTE MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de CARBAJAL CLEMENTE MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBAJAL CLEMENTE MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos