CARAYOL MARTINEZ TANIA
Informe ejecutivo de CARAYOL MARTINEZ TANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARAYOL MARTINEZ TANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOODIECLUB 21 SL | Administrador Solidario | 14/07/2021 | 13/01/2022 |
TERRAMAR 2012 SL | Administrador Solidario | 05/11/2012 | 03/02/2015 |
VINCULACIONES DE CARAYOL MARTINEZ TANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARAYOL MARTINEZ TANIA
Empresa: FOODIECLUB 21 SL
Administrador Solidario
- Carayol Martinez Tania
- Pijoan Gonzalez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 81, S 8, H T 57325, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-43
Empresa: FOODIECLUB 21 SL
Administrador Solidario
- Carayol Martinez Tania
- Pijoan Gonzalez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266 , F 79, S 8, H T 57325, I/A 1 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-43
Empresa: TERRAMAR 2012 SL
Administrador Solidario
- Carayol Martinez Tania
- Casals Barris Marc
- Pijoan Gonzalez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 206, S 8, H T 44633, I/A 2 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-43
Empresa: TERRAMAR 2012 SL
Administrador Solidario
- Carayol Martinez Tania
- Casals Barris Marc
- Pijoan Gonzalez Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2709 , F 197, S 8, H T 44633, I/A 1 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-43
Información de CARAYOL MARTINEZ TANIA
Mostramos los datos de CARAYOL MARTINEZ TANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARAYOL MARTINEZ TANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos