CARAVACA PORTILLO FRANCISCO
Informe ejecutivo de CARAVACA PORTILLO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARAVACA PORTILLO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GS BORROS SPN SL | Administrador Unico | 10/09/2024 | |
COINVEST RESIDENCIAL ZU28 SL | Administrador Unico | 19/07/2024 | |
GS URBION SL | Administrador Unico | 11/06/2024 | |
BEKA FINANCE REAL ESTATE SL | Consejero Delegado | 19/03/2024 | |
BEKA FINANCE REAL ESTATE SL | Consejero | 19/03/2024 | |
GS COLLARADA NEWCO SL | Administrador Unico | 22/01/2024 | |
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI II SA | Consejero | 10/10/2022 | |
COWFACE REAL ESTATE 2020 SL | Administrador Unico | 03/03/2020 | |
NEINOR SUR SA | Apoderado Mancomunado | 01/03/2018 | |
NEINOR HOMES SA | Apoderado | 14/09/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARAVACA PORTILLO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARAVACA PORTILLO FRANCISCO
Empresa: GS BORROS SPN SL
Administrador Unico
- Caravaca Portillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824911, I/A 2 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: BEKA RESIDENCIAL ZU28 SL
Administrador Unico
- Caravaca Portillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 813698, I/A 5 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: GS PEÑALARA SL
Administrador Unico
- Caravaca Portillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814043, I/A 2 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: GS URBION SL
Administrador Unico
- Caravaca Portillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815482, I/A 2 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: GS TELENO SL
Administrador Unico
- Caravaca Portillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 813698, I/A 2 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: BEKA FINANCE REAL ESTATE SL
Consejero Delegado
- Caravaca Portillo Francisco
Consejero
- Caravaca Portillo Francisco
- Rodriguez Fortunez Vicente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44258 , F 75, S 8, H M 780218, I/A 4 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: GS COLLARADA NEWCO SL
Administrador Unico
- Caravaca Portillo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46040 , F 134, S 8, H M 809001, I/A 2 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Apoderado
Consejero
- Caravaca Portillo Francisco
- Landeta Burghardt Oscar
- Lopez Diaz Guerra Victor
- MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI SA
- Perusquia Ricardo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41241 , F 109, S 8, H M 731115, I/A 4 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: OXENFURT EMPRESARIAL SL
Apoderado Solidario
- Caravaca Portillo Francisco
- Vidal Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41396 , F 48, S 8, H M 733639, I/A 6 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Empresa: YENNEFER LOGISTICS SL
Apoderado Solidario
- Caravaca Portillo Francisco
- Vidal Alonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40367 , F 37, S 8, H M 717030, I/A 6 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
VER MAS ACTOS
Información de CARAVACA PORTILLO FRANCISCO
Mostramos los datos de CARAVACA PORTILLO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARAVACA PORTILLO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos