CARAVACA MAGARIÑOS ANTONIO RAMON
Informe ejecutivo de CARAVACA MAGARIÑOS ANTONIO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARAVACA MAGARIÑOS ANTONIO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEARE25 SL | Secretario | 17/11/2014 | 07/07/2020 |
IMPULSA EVENTOS E INSTALACIONES SA | Secretario No Consejero | 04/06/2014 | 03/02/2020 |
VINCULACIONES DE CARAVACA MAGARIÑOS ANTONIO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARAVACA MAGARIÑOS ANTONIO RAMON
Empresa: WEARE25 SL
Consejero
Secretario
- Caravaca Magariños Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32761 , F 172, S 8, H M 589691, I/A 3 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Empresa: IMPULSA EVENTOS E INSTALACIONES SA
Secretario No Consejero
- Caravaca Magariños Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31635 , F 220, S 8, H M 569272, I/A 13 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28
Empresa: WEARE25 SL
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Caravaca Magariños Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32761 , F 165, S 8, H M 589691, I/A 1 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
Empresa: IMPULSA EVENTOS E INSTALACIONES SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Caravaca Magariños Antonio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31635 , F 167, S 8, H M 569272, I/A 3 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Información de CARAVACA MAGARIÑOS ANTONIO RAMON
Mostramos los datos de CARAVACA MAGARIÑOS ANTONIO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARAVACA MAGARIÑOS ANTONIO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos