CARABIAS PALMEIRO MANUEL
Informe ejecutivo de CARABIAS PALMEIRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARABIAS PALMEIRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITAGENIA HEALTH CARE SL | Apoderado | 06/08/2020 | |
MADCAT SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 02/03/2020 | |
PALMEERA FARMS SL | Apoderado | 14/02/2019 | |
PUBLIEVE EDICIONES SL | Administrador Unico | 11/01/2019 | |
ASCENDENT FORMACION Y CONSULTORIA SL | Administrador Unico | 06/09/2017 | |
FRASCATI CONSULTANCE SL | Administrador Unico | 12/05/2016 | |
SARATOGA CONSULTORES SL | Apoderado | 27/01/2015 | |
NUPCIX SA | Administrador Unico | 08/01/2014 |
VINCULACIONES DE CARABIAS PALMEIRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARABIAS PALMEIRO MANUEL
Empresa: VITAGENIA HEALTH CARE SL
Apoderado
- Carabias Palmeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30883 , F 144, S 8, H M 555857, I/A 4 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-28
Empresa: MADCAT SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Carabias Palmeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37971 , F 169, S 8, H M 676112, I/A 3 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: NUPCIX SA
Administrador Unico
- Carabias Palmeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19525 , F 216, S 8, H M 342900, I/A 9 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Empresa: PALMEERA FARMS SL
Apoderado
- Carabias Palmeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 13, S 8, H M 688552, I/A 2 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Empresa: PUBLIEVE EDICIONES SL
Administrador Unico
- Carabias Palmeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18550 , F 113, S 8, H M 322462, I/A 2 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: ASCENDENT EXTERNAL SL
Administrador Unico
- Carabias Palmeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28993 , F 4, S 8, H M 522063, I/A 2 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-28
Empresa: FRASCATI CONSULTANCE SL
Administrador Unico
- Carabias Palmeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34666 , F 100, S 8, H M 623549, I/A 1 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Empresa: SARATOGA CONSULTORES SL
Apoderado
- Carabias Palmeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33092 , F 15, S 8, H M 595589, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Empresa: NUPCIX SA
Administrador Unico
- Carabias Palmeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19525 , F 148, S 8, H M 342900, I/A 8 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Empresa: MACROZA EXPORT SL
Administrador Solidario
- Baschwitz Rubio Javier
- Carabias Palmeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4758 , F 102, S 8, H M 78106, I/A 4 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
VER MAS ACTOS
Información de CARABIAS PALMEIRO MANUEL
Mostramos los datos de CARABIAS PALMEIRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARABIAS PALMEIRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos