CAPISTROS HURTADO ANA DELIA
Informe ejecutivo de CAPISTROS HURTADO ANA DELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAPISTROS HURTADO ANA DELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STELLANTIS ESPAÑA SL | Apoderado | 07/02/2024 | 16/08/2024 |
STELLANTIS ESPAÑA SL | Apoderado | 03/04/2024 | 16/08/2024 |
STELLANTIS ESPAÑA SL | Apoderado | 28/04/2021 | 16/08/2024 |
VINCULACIONES DE CAPISTROS HURTADO ANA DELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPISTROS HURTADO ANA DELIA
Empresa: STELLANTIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bueno Castel Ignacio
- Bueno Castel Ignacio
- Bueno Castel Ignacio
- Capistros Hurtado Ana Delia
- Remacha Andres Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 71351, I/A 59 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-36
Empresa: STELLANTIS ESPAÑA SL
Apoderado
- Capistros Hurtado Ana Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4441, L 4441, F 38, S 8, H PO 71351, I/A 48 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-36
Empresa: STELLANTIS ESPAÑA SL
Apoderado
- Capistros Hurtado Ana Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4441, L 4441, F 31, S 8, H PO 71351, I/A 33 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-36
Empresa: OPEL ESPAÑA SL
Apoderado
- Capistros Hurtado Ana Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4441 , F 168, S 8, H Z 16010, I/A 475 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-50
Información de CAPISTROS HURTADO ANA DELIA
Mostramos los datos de CAPISTROS HURTADO ANA DELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPISTROS HURTADO ANA DELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos