CAPILLA PAREJO MARIA JOSEFA
Informe ejecutivo de CAPILLA PAREJO MARIA JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAPILLA PAREJO MARIA JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INOXCUVI SL | Administrador Unico | 15/07/2010 | 02/04/2014 |
FERRETERIA CUATRO CAMINOS SL | Administrador Solidario | 25/09/2012 | 04/06/2013 |
FERRETERIA CUATRO CAMINOS SL | Administrador Unico | 28/02/2011 | 25/09/2012 |
CONSMEVEGAL SL | Apoderado | 07/09/2011 |
VINCULACIONES DE CAPILLA PAREJO MARIA JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPILLA PAREJO MARIA JOSEFA
Empresa: INOXCUVI SL
Administrador Unico
- Capilla Parejo Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 93, S 8, H BA 22449, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-06
Empresa: FERRETERIA CUATRO CAMINOS SL
Administrador Solidario
- Capilla Parejo Maria Josefa
- Ruiz Gomez Cardoso Mariano Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 513 , F 218, S 8, H BA 22937, I/A 3 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-06
Empresa: FERRETERIA CUATRO CAMINOS SL
Administrador Solidario
- Capilla Parejo Maria Josefa
- Ruiz Gomez Cardoso Mariano Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 513 , F 218, S 8, H BA 22937, I/A 2 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-06
Empresa: FERRETERIA CUATRO CAMINOS SL
Administrador Unico
- Capilla Parejo Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 513 , F 218, S 8, H BA 22937, I/A 2 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-06
Empresa: CONSMEVEGAL SL
Apoderado
- Capilla Parejo Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 337 , F 193, S 8, H BA 16186, I/A 3 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-06
Empresa: FERRETERIA CUATRO CAMINOS SL
Administrador Unico
- Capilla Parejo Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 513 , F 216, S 8, H BA 22937, I/A 1 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-06
Empresa: INOXCUVI SL
Administrador Unico
- Capilla Parejo Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 91, S 8, H BA 22449, I/A 1 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-06
Información de CAPILLA PAREJO MARIA JOSEFA
Mostramos los datos de CAPILLA PAREJO MARIA JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPILLA PAREJO MARIA JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos